Archivio Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
Cognome, Nome / Società e Curriculum | Atto e Data conferimento | Oggetto | Decorrenza | Importo € | Tipologia | Struttura e Responsabile del Procedimento | Incarichi e attività professionali e Verificata insussistenza conflitto di interesse | Reg. Corte dei Conti | Inserito il | Modificato l'ultima volta il |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biandrati - Sarah - BNDSRH74M70F952G - biandrati-curr-web.pdf | 3/2015/B.3.3 19/03/15 | biandrati-contratto-web.pdf | Dal 01/10/2014 al 30/09/2015 | 2496.00 | Professori a contratto | DISEI - Prof.ssa Eliana BAICI | Non soggetto | 09.11.2015 15:42:13 | 09/11/2015 15:42:13 | |
BARLETTA - Giulia - BRLGLI88A44F952M - biandrati-curr-web.pdf | 3/2015/B.3.3 19/03/15 | biandrati-contratto-web.pdf | Dal 01/10/2014 al 30/09/2015 | 832.00 | Professori a contratto | DISEI - Prof.ssa Eliana BAICI | Non soggetto | 09.11.2015 16:35:27 | 09/11/2015 16:35:27 | |
Rubinelli - Sara - Curriculum Rubinelli 2015.pdf | Lettera di conferimento incarico per Vari Seminari relativi al CUP "Artiterapie applicate alle malattie a forte impatto psicologico" e fattura consuntiva | Rubinelli fattura.pdf | Dal 16/10/2014 al 16/04/2015 | 1300.00 | Collaboratori occasionali per la didattica | DIMET - FABIOLA SINIGAGLIA | - Rubinelli collaboratori.pdf | 27.04.2015 14:20:12 | 27/04/2015 14:20:12 | |
Irving-Bell - Colin Stephen - RVNCNS53A29Z514V - irving-curriculum-web.pdf | D.R. 607/2014 17/10/14 | irving-contratto-aless-web.pdf | Dal 18/10/2014 al 30/09/2015 | 1280.00 | Professori a contratto | DISEI - Prof.ssa Eliana BAICI | Non soggetto | 28.09.2015 12:44:54 | 28/09/2015 12:44:54 | |
Barberis - Piero - Barberis curriculum.PDF | contratto del 23/10/2014 | BARBERIS web .pdf | Dal 23/10/2014 al 20/03/2015 | 738.11 | Professori a contratto | DISUM | Non Soggetto | 14.01.2015 12:13:03 | 24/04/2018 11:07:27 | |
Coggiola - Maria Vittoria - coggiola curriculum.pdf | contratto del 23/10/2014 | Coggiola web.pdf | Dal 23/10/2014 al 20/03/2015 | 738.11 | Professori a contratto | DISUM | Non Soggetto | 14.01.2015 14:26:24 | 24/04/2018 11:07:27 | |
CATTANEO - CHIARA - cv europeo Cattaneo.pdf | Rep. 33/2014 Prot. n. 2976 del 10/10/2014 | cattaneo web.pdf | Dal 01/11/2014 al 30/09/2015 | 960.00 | Professori a contratto | DISIT - BERTA GRAZIELLA | Non Soggetto | 05.03.2015 12:24:34 | 30/12/2021 12:36:53 | |
Melle - Andrea - Curriculum Dott. Andrea Melle | Contratto di prestazione d'opera stipulato ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile - Tutor igienista dentale - 25/07/2014 | Contratto di prestazione d'opera stipulato ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile | Dal 01/11/2014 al 15/12/2016 | 16646.43 | Altri Collaboratori | Amministrazione_centrale - Dott. Paolo Pasquini | 1983 del 29/09/2014 | 16.02.2015 16:44:38 | 18/03/2015 14:34:46 | |
Matassa - Alessandra - Curriculum Dott.ssa Alessandra Matassa | Contratto di prestazione d'opera stipulato ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile - Tutor igienista dentale - 24/07/2014 | Contratto di prestazione d'opera stipulato ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile | Dal 01/11/2014 al 15/12/2016 | 16646.43 | Altri Collaboratori | Amministrazione_centrale - Dott. Paolo Pasquini |
Dichiaraz. ai sensi art. 15 D.lgs 33/2013 - Dott.ssa Matassa |
1984 del 29/09/2014 | 16.02.2015 16:58:47 | 17/01/2017 11:29:53 |
MASOERO - ALDO - Breve Curriculum Vitae 2014 1 (3).pdf | Rep. N. 27/2014 Prot. N. 2632 del 8/10/2014 | masoero web.pdf | Dal 03/11/2014 al 30/09/2015 | Gratuito | Professori a contratto | DISIT - BERTA GRAZIELLA | Non Soggetto | 28.01.2015 14:18:18 | 30/12/2021 12:36:50 | |
SAITTA - LORENZA - Curriculum Vitae Lorenza Saitta | Rep. 28/2014 Prot. n. 2633 del 8/10/2014 | saitta web.pdf | Dal 03/11/2014 al 30/09/2015 | Gratuito | Professori a contratto | DISIT - BERTA GRAZIELLA | Non Soggetto | 05.02.2015 10:27:45 | 30/12/2021 12:35:13 | |
AZZARETTO - MASSIMO - CV Azzaretto modificato.pdf | Lettera incarico del 17 ottobre 2014 | Lettera incarico Azzaretto.pdf | Dal 05/11/2014 al 03/12/2014 | 1286.90 | Collaboratori occasionali per la didattica | DIMET - Fabiola Sinigalia | - Attestazione INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI Azzaretto.pdf - Verificata | Non Soggetto | 31.07.2015 17:02:33 | 12/02/2018 13:56:26 |
Gisondi - Raffaello - NEW-CV Gisondi.pdf | Delibera Giunta del 13.11.2014 | Lettera di incarico | Dal 06/11/2014 al 06/11/2014 | 150.00 | Collaboratori occasionali per la didattica | DIGSPES | - Modulo collaboratore | Non Soggetto | 02.03.2016 13:39:36 | 30/12/2021 12:33:04 |
FOTI - FRANCESCO - CV Foti modificato.pdf | Lettera incarico del 17 ottobre 2014 | Lettera incarico Foti.pdf | Dal 12/11/2014 al 03/12/2014 | 977.88 | Collaboratori occasionali per la didattica | DIMET - Fabiola Sinigaglia | - Attestazione INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI Foti.pdf - Verificata | Non Soggetto | 31.07.2015 17:18:05 | 12/02/2018 14:08:31 |
SCARONE - PIER CARLO - CV Scarone modificato.pdf | Lettera incarico del 17.10.2014 | Lettera incarico Scarone.pdf | Dal 12/11/2014 al 26/11/2014 | 797.96 | Collaboratori occasionali per la didattica | DIMET - Fabiola Sinigaglia | - Attestazione INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI Scarone.pdf - Verificata | Non Soggetto | 29.07.2015 15:27:28 | 12/02/2018 11:23:16 |
PIFFER GAMBERONI - ISTVAN - CV Piffer modificato.pdf | Lettera incarico del 17.10.2014 | Lettera incarico Piffer.pdf | Dal 12/11/2014 al 03/12/2014 | 977.88 | Collaboratori occasionali per la didattica | DIMET - Fabiola Sinigaglia | - Attestazione INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI Piffer Gamberoni.pdf - Verificata | Non Soggetto | 29.07.2015 15:32:34 | 12/02/2018 11:36:05 |
TRICERRI - DANIELA - TRCDNL82S41L750L - tricerri curriculum.pdf | 9/2014/B.3.1 13/11/14 | tricerri contratto web.pdf | Dal 14/11/2014 al 30/09/2015 | 832.00 | DISEI - Prof.ssa Eliana BAICI | Non soggetto | 24.09.2015 14:45:23 | 24/09/2015 14:47:06 | ||
BADIALI - STEFANO - CV Badiali modificato.pdf | Lettera incarico del 17 ottobre 2014 | Lettera incarico Badiali.pdf | Dal 19/11/2014 al 19/11/2014 | 330.74 | Collaboratori occasionali per la didattica | DIMET - Fabiola Sinigaglia | - Attestazione INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI Badiali.pdf - Verificata | Non Soggetto | 31.07.2015 17:06:56 | 12/02/2018 14:01:06 |
LONATI - DAVIDE - CV Lonati modificato.pdf | Lettera incarico del 17 ottobre 2014 | Lettera incarico Lonati.pdf | Dal 26/11/2014 al 26/11/2014 | 205.74 | Collaboratori occasionali per la didattica | DIMET - Fabiola Sinigaglia | - Attestazione INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI Lonati.pdf - Verificata | Non Soggetto | 31.07.2015 17:15:03 | 12/02/2018 14:07:03 |
PEDEMONTE - MASSIMO - CV Pedemonte modificato.pdf | Lettera incarico - 17/10/2014 | Lettera incarico Pedemonte.pdf | Dal 26/11/2014 al 26/11/2014 | 430.74 | Collaboratori occasionali per la didattica | DIMET - Sinigaglia Fabiola | Non Soggetto | 29.12.2015 14:20:48 | 12/02/2018 17:02:21 |